ALONSO FERNANDEZ MARGARITA
Informe ejecutivo de ALONSO FERNANDEZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO FERNANDEZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALPICA MAR SL | Administrador Unico | 07/11/2012 | 22/05/2017 |
PESCADOS RIA DE SADA SL | Administrador Solidario | 07/01/2016 | |
MALPICA MAR SL | Administrador Solidario | 07/11/2012 |
VINCULACIONES DE ALONSO FERNANDEZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO FERNANDEZ MARGARITA
Empresa: MALPICA MAR SL
Administrador Unico
- Alonso Fernandez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 66, S 8, H PM 20960, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-07
Empresa: PESCADOS RIA DE SADA SL
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Margarita
- Del Rio Quintas Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 153, S 8, H C 27637, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-15
Empresa: MALPICA MAR SL
Administrador Unico
- Alonso Fernandez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 64, S 8, H PM 20960, I/A 3 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-07
Empresa: MALPICA MAR SL
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Margarita
- Probaos Barral Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 64, S 8, H PM 20960, I/A 3 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-07
Información de ALONSO FERNANDEZ MARGARITA
Mostramos los datos de ALONSO FERNANDEZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO FERNANDEZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos