DEL RIO GARCIA RAFAEL
Informe ejecutivo de DEL RIO GARCIA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL RIO GARCIA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURE GALEA SL | Administrador Solidario | 29/06/2022 | |
LAUKOBI SA | Liquidador | 08/06/2022 | |
GALEA ZAHARRA SL | Administrador Solidario | 06/06/2022 | |
SCOM C02 SL | Administrador Solidario | 23/03/2022 | |
GALEA PETROL SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2020 | |
F Y V HNOS DEL RIO GARCIA SL | Administrador Solidario | 25/05/2020 | |
F Y V HNOS DEL RIO GARCIA SL | Administrador Mancomunado | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE DEL RIO GARCIA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO GARCIA RAFAEL
Empresa: ZURE GALEA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 130, S 8, H BI 68058, I/A 6 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
Empresa: LAUKOBI SA
Liquidador
- Del Rio Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 170, S 8, H BI 5320,A , I/ 17 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-48
Empresa: LAUKOBI SA
Administrador Unico
- Del Rio Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 170, S 8, H BI 5320,A , I/ 17 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-48
Empresa: GALEA ZAHARRA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 115, S 8, H BI 68052, I/A 6 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-48
Empresa: SCOM C02 SL
Administrador Solidario
- Del Rio Garcia Gonzalo
- Del Rio Garcia Luis Angel
- Del Rio Garcia Rafael
- Plaza Cano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43298 , F 80, S 8, H M 764931, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: LAUKOBI SA
Administrador Unico
- Del Rio Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 170, S 8, H BI 5320,A , I/ 16 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Empresa: GALEA PETROL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5931 , F 191, S 8, H BI 75334, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: F Y V HNOS DEL RIO GARCIA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Cortes Francisco Javier
- Del Rio Garcia Juan Jose
- Del Rio Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689 , F 180, S 8, H SE 97062, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-41
Empresa: F Y V HNOS DEL RIO GARCIA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Garcia Francisco
- Del Rio Garcia Juan Jose
- Del Rio Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689 , F 180, S 8, H SE 97062, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-41
Empresa: ZURE GALEA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 130, S 8, H BI 68058, I/A 4 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
VER MAS ACTOS
Información de DEL RIO GARCIA RAFAEL
Mostramos los datos de DEL RIO GARCIA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO GARCIA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos