DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURE GALEA SL | Administrador Solidario | 29/06/2022 | |
GALEA ZAHARRA SL | Administrador Solidario | 06/06/2022 | |
SCOM C02 SL | Administrador Solidario | 23/03/2022 | |
CAMARGO AUTOLAVADO LA BALLENA SL | Administrador Mancomunado | 15/06/2021 | |
GALEA PETROL SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2020 | |
LAUKOBI SA | Apoderado | 31/08/2011 | |
RIGAR 2003 SL | Administrador Unico | 01/12/2009 |
VINCULACIONES DE DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL
Empresa: ZURE GALEA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Mutiozabal Ramon
- Del Rio Garcia Luis Angel
- Del Rio Garcia Rafael
- Garcia Manzanares Juan Carlos
- Serrano Rodriguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 130, S 8, H BI 68058, I/A 6 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
Empresa: GALEA ZAHARRA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Mutiozabal Ramon
- Del Rio Garcia Luis Angel
- Del Rio Garcia Rafael
- Garcia Manzanares Juan Carlos
- Serrano Rodriguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 115, S 8, H BI 68052, I/A 6 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-48
Empresa: SCOM C02 SL
Administrador Solidario
- Del Rio Garcia Gonzalo
- Del Rio Garcia Luis Angel
- Del Rio Garcia Rafael
- Plaza Cano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43298 , F 80, S 8, H M 764931, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: CAMARGO AUTOLAVADO LA BALLENA SL
Administrador Mancomunado
- Del Rio Garcia Luis Angel
- Querejeta Luccioni David Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 105, S 8, H S 35355, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-39
Empresa: GALEA PETROL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5931 , F 191, S 8, H BI 75334, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: ZURE GALEA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 130, S 8, H BI 68058, I/A 4 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Empresa: GALEA ZAHARRA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 115, S 8, H BI 68052, I/A 4 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Empresa: ZURE GALEA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 129, S 8, H BI 68058, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Empresa: ZURE GALEA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Garcia Luis Angel
- Gomez Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 129, S 8, H BI 68058, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Empresa: GALEA ZAHARRA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 114, S 8, H BI 68052, I/A 2 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-48
VER MAS ACTOS
Información de DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL
Mostramos los datos de DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO GARCIA LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos