DEL POZO DE VALDES ANGELA
Informe ejecutivo de DEL POZO DE VALDES ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DEL POZO DE VALDES ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN CAPITAL POWER SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
QUANTUM GLOBAL ASSETS SL | Apoderado | 17/01/2024 | |
CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL | Apoderado Solidario | 07/07/2020 |
VINCULACIONES DE DEL POZO DE VALDES ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL POZO DE VALDES ANGELA
Empresa: GREEN CAPITAL POWER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Navarrete Carmona Juan
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 500825, I/A 30 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: QUANTUM GLOBAL ASSETS SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Del Pozo De Valdes Angela
- Duro Guillen Cristina
- Escolar Eguia Erika
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gimeno Granda Victor
- Guash Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Moral Cebrian Luis
- Navarrete Carmona Juan
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45190 , F 41, S 8, H M 774579, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: GREEN CAPITAL POWER SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis Javier
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Castanedo Garcia Clemente
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fabeiro Buceta Diego-andres
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Maria-elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Moral Cebrian Luis
- Navarrete Carmona Juan
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43743 , F 214, S 8, H M 500825, I/A 29 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: GREEN CAPITAL POWER SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fabeiro Buceta Diego-andres
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Moral Cebrian Luis
- Navarrete Carmona Juan
- Perez Pereda Andres
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43743 , F 214, S 8, H M 500825, I/A 28 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: QUANTUM GLOBAL ASSETS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45190 , F 41, S 8, H M 774579, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: GREEN CAPITAL POWER SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis Javier
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Castanedo Garcia Clemente
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fabeiro Buceta Diego-andres
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Maria-elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Moral Cebrian Luis
- Navarrete Carmona Juan
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43743 , F 208, S 8, H M 500825, I/A 26 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: QUANTUM GLOBAL ASSETS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43894 , F 3, S 8, H M 774579, I/A 3 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Arrechederra Alvarez Jose Ramon
- Bay Macaya Luis
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Del Pozo De Valdes Angela
- Gorrochategui Ramirez Maria
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Medrisch Douglas
- Rey Garcia Cristina
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rodriguez Arguelles Carlos
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Soto Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41308 , F 155, S 8, H M 714029, I/A 6 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: CAPITAL ENERGY SOLAR EOLICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis
- Bonafonte Gomez Raquel
- Caparros Garcia Luis Miguel
- Caro Morales Antonio
- Del Pozo De Valdes Angela
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia De Garayo Diaz Jose Luis
- Lage Canosa Arantxa
- Page Garcia Oscar Ignacio
- Rodriguez-arias Velasco Manuel
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Truet Patrice Yannick Loic
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 76, S 8, H M 365136, I/A 33 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: GREEN POWER SUPPLY SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Arrechederra Alvarez Jose Ramon
- Bay Macaya Luis
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Del Pozo De Valdes Angela
- Garcia Perez Jose Manuel
- Gorrochategui Ramirez Maria
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Medrisch Douglas
- Perez Jimenez Consuelo
- Rey Garcia Cristina
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rodriguez Arguelles Carlos
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Soto Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 26, S 8, H M 680030, I/A 10 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL POZO DE VALDES ANGELA
Mostramos los datos de DEL POZO DE VALDES ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL POZO DE VALDES ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos