BAY MACAYA LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de BAY MACAYA LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAY MACAYA LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE EOLICO SOLPOR SL | Apoderado Solidario | 03/03/2022 | |
PARQUE EOLICO LEGRE SL | Apoderado Solidario | 03/03/2022 | |
PARQUE EOLICO GASALLA SL | Apoderado Solidario | 03/03/2022 | |
PARQUE EOLICO MONTE INXEIRO SL | Apoderado Solidario | 03/03/2022 | |
PARQUE EOLICO ABRENTE SL | Apoderado Solidario | 03/03/2022 | |
PARQUE EOLICO VACALOURA SL | Apoderado Solidario | 03/03/2022 |
VINCULACIONES DE BAY MACAYA LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAY MACAYA LUIS JAVIER
Empresa: GREEN CAPITAL POWER SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis Javier
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Castanedo Garcia Clemente
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fabeiro Buceta Diego-andres
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Maria-elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Moral Cebrian Luis
- Navarrete Carmona Juan
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43743 , F 214, S 8, H M 500825, I/A 29 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: GREEN CAPITAL POWER SL
Apoderado
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Albi Tejero Maria Jessica
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Alcon Valero Pablo
- Bay Macaya Luis Javier
- Blanco Bellas Maria Jesus
- Brianso Del Rio Javier
- Caro Jimenez Salvador
- Caro Morales Antonio
- Carretero Arbona Jose Maria
- Castanedo Garcia Clemente
- Colomer Delgado Alejandro
- Del Pozo De Valdes Angela
- Del Rio Lascasas Antonio
- Escolar Eguia Erika
- Fabeiro Buceta Diego-andres
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Fernandez Gonzalez Victor
- Ferrero Lopez Carolina
- Galan Garcia Ignacio
- Gallardo Hernaez Francisco Javier
- Garcia Garcia Sergio Israel
- Garcia Vidal Ruben
- Gimeno Granda Victor
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Jimenez Amarillo Maria-elena
- Larrey Perez Miguel
- Liso Jaques Fernando
- Martin Buezas Jesus
- Martin Buezas Maria Gloria
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Martinez Otero Rosalia
- Mednik Abeijon Gregorio
- Moral Cebrian Luis
- Navarrete Carmona Juan
- Quirante Sanchez Manuel
- Ramos Lazaro Alejandro
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Rivera Lopez Alvaro
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Truet Patrice Yannick Loic
- Vazquez Caeiro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43743 , F 208, S 8, H M 500825, I/A 26 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: PARQUE EOLICO VACALOURA SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis Javier
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Garcia David
- Garcia Vidal Ruben
- Gorriagechegi Ramirez Maria
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Loic Truet Patrice Yannick
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Page Garcia Oscar
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 27, S 8, H SC 49900, I/A 8 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-15
Empresa: PARQUE EOLICO ABRENTE SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis Javier
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Garcia David
- Garcia Vidal Ruben
- Gorriagechegi Ramirez Maria
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Loic Truet Patrice Yannick
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Page Garcia Oscar
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 222, S 8, H SC 49894, I/A 7 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-15
Empresa: PARQUE EOLICO MONTE INXEIRO SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis Javier
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Garcia David
- Garcia Vidal Ruben
- Gorriagechegi Ramirez Maria
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Loic Truet Patrice Yannick
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Page Garcia Oscar
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 6, S 8, H SC 49887, I/A 9 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-15
Empresa: PARQUE EOLICO GASALLA SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis Javier
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Garcia David
- Garcia Vidal Ruben
- Gorriagechegi Ramirez Maria
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Loic Truet Patrice Yannick
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Page Garcia Oscar
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 201, S 8, H SC 49888, I/A 8 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-15
Empresa: PARQUE EOLICO LEGRE SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis Javier
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Garcia David
- Garcia Vidal Ruben
- Gorriagechegi Ramirez Maria
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Loic Truet Patrice Yannick
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Page Garcia Oscar
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 47, S 8, H SC 49897, I/A 7 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-15
Empresa: PARQUE EOLICO SOLPOR SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Barroso Carlos
- Alarcon Descalzo Pedro
- Alcaraz Sanchez Santiago
- Bay Macaya Luis Javier
- Bonafonte Gomez Raquel
- Carretero Arbona Jose Maria
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Garcia David
- Garcia Vidal Ruben
- Gorriagechegi Ramirez Maria
- Guasch Juanpere Josep Maria
- Liso Jaques Fernando
- Loic Truet Patrice Yannick
- Martin Buezas Jesus
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Page Garcia Oscar
- Rico Castiñeira Leticia Maria
- Sainz Gonzalez Alejandra
- Sanchez Dominguez Juan Jose
- Sanchez Ruiz Jose Angel
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 203, S 8, H SC 49899, I/A 8 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-15
Información de BAY MACAYA LUIS JAVIER
Mostramos los datos de BAY MACAYA LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAY MACAYA LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos