DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA | Administrador Concursal | 12/07/2011 | 13/01/2021 |
ALINSA ALQUILERES INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 14/11/2011 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO
Empresa: ALINSA ALQUILERES INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Del Castillo Torres Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762 , F 23, S 8, H H 13705,H , I/ 6 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA
Nif:A28661189
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:31/05/2011
Número Procedimiento Concursal:297/2011
Datos Registrales:
Tomo:
21684
Libro:
0
Folio:
149
Hoja:
8-4577
Inscripción:
B
Fecha Inscripción12/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21684 , F 149, S 8, H M 4577, I/A B (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Información de DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO
Mostramos los datos de DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO TORRES ILDEFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos