DEJUAN COMELLA RAMON JULIO
Informe ejecutivo de DEJUAN COMELLA RAMON JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DEJUAN COMELLA RAMON JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPAI ESPORTS TARREGA SL | Administrador Concursal | 16/02/2022 |
VINCULACIONES DE DEJUAN COMELLA RAMON JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEJUAN COMELLA RAMON JULIO
Empresa: ESPAI ESPORTS TARREGA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESPAI ESPORTS TARREGA SL
Nif:B25522749
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dejuan Comella Ramon Julio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA ENRECH LARREA
Fecha de Resolución:05/10/2021
Número Procedimiento Concursal:319/2013
Datos Registrales:
Tomo:
800
Libro:
0
Folio:
57
Hoja:
8-15352
Inscripción:
14
Fecha Inscripción16/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 57, S 8, H L 15352, I/A 14 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-25
Empresa: DEJUAN & RODRIGUEZ ADVOCATS SCP
Liquidador
- Dejuan Comella Ramon Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 44, S 8, H L 29543, I/A 2 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-25
Empresa: DEJUAN & RODRIGUEZ ADVOCATS SCP
Administrador Solidario
- Dejuan Comella Ramon Julio
- Rodriguez Rodriguez Ruben
Liquidador
- Dejuan Comella Ramon Julio
Soc.Prof.
- Dejuan Comella Ramon Julio
- Rodriguez Rodriguez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 44, S 8, H L 29543, I/A 2 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-25
Empresa: INVERSIGNA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:14/10/2015
Número Procedimiento Concursal:410/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1251
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-24889
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 215, S 8, H L 24889, I/A 7 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-25
Empresa: DEJUAN & RODRIGUEZ ADVOCATS SCP
Administrador Solidario
- Dejuan Comella Ramon Julio
- Rodriguez Rodriguez Ruben
Soc.Prof.
- Dejuan Comella Ramon Julio
- Rodriguez Rodriguez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 40, S 8, H L 29543, I/A 1 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-25
Empresa: HUYOL SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:07/11/2014
Número Procedimiento Concursal:153/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1341
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-26783
Inscripción:
6
Fecha Inscripción03/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 187, S 8, H L 26783, I/A 6 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-25
Empresa: INVERSIGNA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INVERSIGNA SL
Nif:B25717356
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dejuan Comella Ramon Julio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:14/10/2015
Número Procedimiento Concursal:410/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1251
Libro:
0
Folio:
176
Hoja:
8-24889
Inscripción:
4
Fecha Inscripción17/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 176, S 8, H L 24889, I/A 4 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-25
Empresa: TRANSPORTS CABESTANY GERB SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTS CABESTANY GERB SL
Nif:B25596065
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Dejuan Comella Ramon Julio
Juzgado:JUZGADO DE MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:09/10/2012
Número Procedimiento Concursal:436/2012
Datos Registrales:
Tomo:
975
Libro:
0
Folio:
84
Hoja:
8-19083
Inscripción:
5
Fecha Inscripción21/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 84, S 8, H L 19083, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-25
Empresa: HUYOL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HUYOL SL
Nif:B99330623
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dejuan Comella Ramon Julio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:07/11/2014
Número Procedimiento Concursal:153/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1341
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-26783
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/01/2015
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 185, S 8, H L 26783, I/A 5 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-25
Empresa: EXPLOTACIONS RAMADERAS SIMON SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EXPLOTACIONS RAMADERAS SIMON SA
Nif:A25071424
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Dejuan Comella Ramon Julio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:16/12/2009
Número Procedimiento Concursal:387/2009
Datos Registrales:
Tomo:
157
Libro:
0
Folio:
23
Hoja:
8-2893
Inscripción:
14
Fecha Inscripción09/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 23, S 8, H L 2893, I/A 14 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-25
VER MAS ACTOS
Información de DEJUAN COMELLA RAMON JULIO
Mostramos los datos de DEJUAN COMELLA RAMON JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEJUAN COMELLA RAMON JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos