DE TERESA LOPEZ IGNACIO
Informe ejecutivo de DE TERESA LOPEZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE TERESA LOPEZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUSEL ENERGY HUB SL | Apoderado | 24/04/2024 | |
ENAGAS INFRAESTRUCTURAS DE HIDROGENO SL | Apoderado Solidario | 19/03/2024 | |
ENAGAS GTS SA | Apoderado | 17/05/2018 | |
ENAGAS TRANSPORTE SA | Apoderado | 16/05/2018 | |
ENAGAS SA | Apoderado | 03/05/2018 | |
ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SL | Apoderado | 25/04/2018 | |
COMPAÑIA TRANSPORTISTA DE GAS CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 12/01/2017 | |
ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SL | Apoderado | 09/12/2013 | |
ENAGAS TRANSPORTE SA | Apoderado Solidario | 19/12/2012 | |
ENAGAS SA | Apoderado Solidario | 19/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE TERESA LOPEZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TERESA LOPEZ IGNACIO
Empresa: MUSEL ENERGY HUB SL
Apoderado
- De Pablo Garcia Susana
- De Teresa Lopez Ignacio
- Nuñez Villar Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45769 , F 60, S 8, H M 792415, I/A 11 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43936 , F 124, S 8, H M 768462, I/A 9 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: ENAGAS GTS SA
Apoderado
- De Teresa Lopez Ignacio
- Raposo Espinosa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34698 , F 73, S 8, H M 542142, I/A 57 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: ENAGAS TRANSPORTE SA
Apoderado
- De Teresa Lopez Ignacio
- Raposo Espinosa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35803 , F 9, S 8, H M 542143, I/A 85 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: ENAGAS SA
Apoderado
- De Teresa Lopez Ignacio
- Raposo Espinosa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 65, S 8, H M 6113, I/A 824 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: GASODUCTO AL ANDALUS SA
Apoderado
- De Teresa Lopez Ignacio
- Raposo Espinosa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33638 , F 184, S 8, H M 157819, I/A 96 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: GASODUCTO DE EXTREMADURA SA
Apoderado
- De Teresa Lopez Ignacio
- Raposo Espinosa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28863 , F 174, S 8, H M 157818, I/A 93 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SL
Apoderado
- De Teresa Lopez Ignacio
- Raposo Espinosa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5597 , F 183, S 8, H BI 61768, I/A 46 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Abad Rivas Alicia
- De Teresa Lopez Ignacio
- Llorente Aragoneses Julian-jose
- Rios Galan Miguel
- Santos Yanguas Agustin
- Trillo Ruiz Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 94, S 8, H GC 22552, I/A 31 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-35
Empresa: ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SL
Apoderado
- Apodaca Garcia Daniel
- Arancon Iglesia Juan Carlos
- Barrero Barrera Sonia Encarnacion
- Colon Barriocanal Alvaro
- Cuenca Roldan Maria-mar
- De La Flor Garcia Francisco Pablo
- De Las Cuevas Linares Sofia
- De Teresa Lopez Ignacio
- Del Valle Santin Isidro
- Diez De Ulzurrun Moreno Juan Andres
- Escurin Gallardo Victor Javier
- Fernandez Ortega Ignaciio
- Garcia Alarcon Altamirano Francisco Borja
- Gomez Gutierrez Crescencio
- Hernandez Varas Teresa
- Impuesto Nogueras Fernando
- Llorente Aragoneses Julian-jose
- Martin Meana Maria Esther
- Mora-gil Caballero Natalia
- Moreno Guerra Jose Vicente
- Muñumer De Castro Ignacio
- Perera De Gregorio Javier
- Piqueras Bautista Rafael
- Pons Guardia Juan
- Reyes Jurado Jose Luis
- Robaina Padron Carlos Manuel
- Rodriguez Aragon Maria Del Carmen Dolores
- Rodriguez Suarez Claudio Pedro
- Romero Urrestarazu Luis
- Rubio Blanco Pedro
- Sanchez Calvo Santiago
- Sandoval Santos Jesus Maria
- Santos Yanguas Agustin
- Silva De La Cruz Antonio
- Tajahuerce Briones Hector Esteban
- Toril Velasco Susana
- Trillo Ruiz Diego
- Tudela Olivares Jose Miguel
- Vadillo Maruri Manuel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5378 , F 20, S 8, H BI 61768, I/A 13 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-48
VER MAS ACTOS
Información de DE TERESA LOPEZ IGNACIO
Mostramos los datos de DE TERESA LOPEZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TERESA LOPEZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos