DE SANTOS MAESTRO SONIA
Informe ejecutivo de DE SANTOS MAESTRO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE SANTOS MAESTRO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
V SANTOS SA | Secretario | 02/01/2024 | |
V SANTOS SA | Consejero | 02/01/2024 | |
DIVISAN SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2023 | |
MESERVI SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE DE SANTOS MAESTRO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTOS MAESTRO SONIA
Empresa: V SANTOS SA
Consejero
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Presidente
Secretario
- De Santos Maestro Sonia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 12, S 8, H M 55673, I/A 18 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: V SANTOS SA
Apoderado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 12, S 8, H M 55673, I/A 18 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: DIVISAN SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 94, S 8, H M 51850, I/A 9 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: DIVISAN SL
Administrador Mancomunado
- De Santos Delgado Silvia
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 93, S 8, H M 51850, I/A 8 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: MESERVI SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14985 , F 83, S 8, H M 249790, I/A 7 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: MESERVI SL
Administrador Mancomunado
- De Santos Delgado Miguel Angel
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14985 , F 82, S 8, H M 249790, I/A 6 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: V SANTOS SA
Apoderado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 83, S 8, H M 55673, I/A 11 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: DIVISAN SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 92, S 8, H M 51850, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: MESERVI SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14985 , F 81, S 8, H M 249790, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Información de DE SANTOS MAESTRO SONIA
Mostramos los datos de DE SANTOS MAESTRO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTOS MAESTRO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos