DE SANTOS DELGADO ANTONIO
Informe ejecutivo de DE SANTOS DELGADO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE SANTOS DELGADO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
V SANTOS SA | Presidente | 02/01/2024 | |
V SANTOS SA | Consejero | 02/01/2024 | |
SELECTAE VILOSA SL | Administrador Solidario | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE DE SANTOS DELGADO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTOS DELGADO ANTONIO
Empresa: V SANTOS SA
Consejero
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Presidente
- De Santos Delgado Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 12, S 8, H M 55673, I/A 18 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: V SANTOS SA
Apoderado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 12, S 8, H M 55673, I/A 18 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: DIVISAN SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 94, S 8, H M 51850, I/A 9 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: MESERVI SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14985 , F 83, S 8, H M 249790, I/A 7 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: V SANTOS SA
Apoderado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 83, S 8, H M 55673, I/A 11 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: DIVISAN SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 92, S 8, H M 51850, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: MESERVI SL
Apoderado Mancomunado
- De Santos Delgado Antonio
- De Santos Maestro Sonia
- De Santos Olmedo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14985 , F 81, S 8, H M 249790, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Empresa: SELECTAE VILOSA SL
Administrador Solidario
- De Santos Delgado Antonio
- Lopez Ballesteros Alberto
- Villalobos Buitrago Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 150, S 8, H TO 34862, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-45
Información de DE SANTOS DELGADO ANTONIO
Mostramos los datos de DE SANTOS DELGADO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTOS DELGADO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos