DE PRADO GONZALEZ MANUEL
Informe ejecutivo de DE PRADO GONZALEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE PRADO GONZALEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBRERIA Y PAPELERIA STYLO SL | Administrador Concursal | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE DE PRADO GONZALEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PRADO GONZALEZ MANUEL
Empresa: FIGUEIRAL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FIGUEIRAL SA
Nif:A32002594
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Parte Dispositiva:
Se declara finalizada la fase común del proceso concursal, se abre la fase de liquidación, se suspenden las facultades de administración y disposición, se declara disuelta la sociedad, cesando sus administradores que serán sustituídos por la administración concursal
Fecha de Resolución:28/02/2013
Número Procedimiento Concursal:51/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3441
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-48465
Inscripción:
3
Fecha Inscripción19/01/2016
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 135, S 8, H C 48465, I/A 3 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15
Empresa: LIBRERIA Y PAPELERIA STYLO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LIBRERIA Y PAPELERIA STYLO SL
Nif:B32007528
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:De Prado Gonzalez Manuel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE OURENSE
Número:4
Juez / Ponente:EVA MARIA MARTINEZ GALLEGO
Fecha de Resolución:12/06/2015
Número Procedimiento Concursal:405/2015
Datos Registrales:
Tomo:
390
Libro:
0
Folio:
46
Hoja:
8-1096
Inscripción:
9
Fecha Inscripción29/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Ourense
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 46, S 8, H OR 1096, I/A 9 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-32
Información de DE PRADO GONZALEZ MANUEL
Mostramos los datos de DE PRADO GONZALEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PRADO GONZALEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos