DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL
Informe ejecutivo de DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZARAPICOS GOLF 23 SL | Apoderado | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL
Empresa: UNIDOS CONTRA EL CANCER SL
Administrador Unico
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20229 , F 209, S 8, H M 357407, I/A 3 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Administrador Unico
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 9, S 8, H M 410584, I/A 6 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Empresa: UNIDOS CONTRA EL CANCER SL
Administrador Unico
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20229 , F 209, S 8, H M 357407, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Administrador Unico
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 9, S 8, H M 410584, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Administrador Solidario
- De Jaureguizar Monereo Juan Carlos
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 9, S 8, H M 410584, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Apoderado
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 7, S 8, H M 410584, I/A 4 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Información de DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL
Mostramos los datos de DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ORIOL Y DIAZ DE BUSTAMANTE ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos