DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZARAPICOS GOLF 23 SL | Administrador Unico | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Administrador Unico
- De Jaureguizar Monereo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 10, S 8, H M 410584, I/A 8 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Administrador Unico
- De Jaureguizar Monereo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 9, S 8, H M 410584, I/A 6 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Empresa: ZARAPICOS GOLF 23 SL
Administrador Solidario
- De Jaureguizar Monereo Juan Carlos
- De Oriol Y Diaz De Bustamante Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22926 , F 9, S 8, H M 410584, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Información de DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE JAUREGUIZAR MONEREO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos