DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN
Informe ejecutivo de DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL | Administrador Solidario | 03/01/2014 | 30/12/2022 |
BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL | Liquidador Solidario | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
VINCULACIONES DE DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN
Empresa: BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL
Liquidador Solidario
- De Muerza Ullibarri Maria Belen
- Sanchez Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 116, S 8, H BI 63402, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL
Administrador Solidario
- Antonio Sanchez Moreno
- De Muerza Ullibarri Maria Belen
Liquidador Solidario
- De Muerza Ullibarri Maria Belen
- Sanchez Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 116, S 8, H BI 63402, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL
Administrador Solidario
- Antonio Sanchez Moreno
- De Muerza Ullibarri Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 115, S 8, H BI 63402, I/A 1 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-48
Información de DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN
Mostramos los datos de DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MUERZA ULLIBARRI MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos