ANTONIO SANCHEZ MORENO
Informe ejecutivo de ANTONIO SANCHEZ MORENO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO SANCHEZ MORENO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES DE CABRAS DE MURCIA SL | Administrador Unico | 01/03/2024 |
VINCULACIONES DE ANTONIO SANCHEZ MORENO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO SANCHEZ MORENO
Empresa: EXPLOTACIONES DE CABRAS DE MURCIA SL
Administrador Unico
- Antonio Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 191, S 8, H MU 41861, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-30
Empresa: BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL
Administrador Solidario
- Antonio Sanchez Moreno
- De Muerza Ullibarri Maria Belen
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 116, S 8, H BI 63402, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: BERRI ASESORES GABINETE FISCAL SL
Administrador Solidario
- Antonio Sanchez Moreno
- De Muerza Ullibarri Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5421 , F 115, S 8, H BI 63402, I/A 1 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-48
Información de ANTONIO SANCHEZ MORENO
Mostramos los datos de ANTONIO SANCHEZ MORENO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO SANCHEZ MORENO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos