DE MONTIS KRAMER GONZALO
Informe ejecutivo de DE MONTIS KRAMER GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE MONTIS KRAMER GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP | Apoderado | 13/01/2021 | |
BORIZO SA | Apoderado Solidario | 20/10/2017 | |
PAUL PARTICIPACIONES SL | Apoderado | 09/10/2017 | |
RIGOR MORTIS SL | Socio Unico | 07/01/2011 | |
RIGOR MORTIS SL | Administrador Unico | 07/01/2011 | |
SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP | Soc.Prof. | 15/12/2010 | |
SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP | Administrador Mancomunado | 15/12/2010 |
VINCULACIONES DE DE MONTIS KRAMER GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MONTIS KRAMER GONZALO
Apoderado
- De Montis Kramer Gonzalo
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Lojo Elcid Agustin
- Muro Aguilar Sonia
- Perez Medina Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26099 , F 110, S 8, H M 470446, I/A 9 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: LA CARTA DE VINOS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- De Montis Kramer Gonzalo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 172, S 8, H M 452304, I/A 17 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: BORIZO SA
Apoderado Solidario
- De Montis Kramer Gonzalo
- EUROGEST 21 Y ASOCIADOS SL
- Lojo Elcid Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7224 , F 144, S 8, H M 117150, I/A 8 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Empresa: PAUL PARTICIPACIONES SL
Apoderado
- De Montis Kramer Gonzalo
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Ortiz Hernandez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 140, S 8, H M 371125, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Empresa: LA CARTA DE VINOS SL
Apoderado Solidario
- Agustin Lojo Elcid
- De Montis Kramer Gonzalo
- EUROGEST 21 Y ASOCIADOS SL
Secretario No Consejero
- De Montis Kramer Gonzalo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 170, S 8, H M 452304, I/A 14 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Empresa: MAZACRUZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Montis Kramer Gonzalo
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Parra Ruinervo Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28240 , F 103, S 8, H M 150608, I/A 76 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: DINOVERE ORBIS SL
Administrador Mancomunado
- De Montis Kramer Gonzalo
- Lojo Elcid Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30506 , F 2, S 8, H M 548980, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: DINOVERE ORBIS SL
Administrador Mancomunado
- De Montis Kramer Gonzalo
- Lojo Elcid Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30506 , F 1, S 8, H M 548980, I/A 1 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: MAZACRUZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28240 , F 89, S 8, H M 150608, I/A 63 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Empresa: MAZACRUZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28240 , F 89, S 8, H M 150608, I/A 63 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
VER MAS ACTOS
Información de DE MONTIS KRAMER GONZALO
Mostramos los datos de DE MONTIS KRAMER GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MONTIS KRAMER GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos