GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 45
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLORS INVESTMENT PARTICIPACIONES SL | Apoderado | 20/11/2023 | |
PROPIEDADES MILLERTY SL | Apoderado | 20/11/2023 | |
MCORE PROPERTIES IBERIA SL | Apoderado | 08/09/2023 | |
COLORS INVESTMENT PARTICIPACIONES SL | Apoderado | 05/09/2023 | |
COLORS INVESTMENT PARTICIPACIONES SL | Consejero | 05/09/2023 | |
COLORS INVESTMENT PARTICIPACIONES SL | Secretario | 05/09/2023 | |
ALBACETE RETAIL SL | Apoderado | 10/08/2023 | |
MCORE MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 09/08/2023 | |
PRIMAVERA RETAIL SL | Apoderado | 09/08/2023 | |
PROUDREED SPAIN SL | Apoderado | 03/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN
Empresa: PROPIEDADES MILLERTY SL
Apoderado
- De Montalembert Andrada-vanderwilde Olivia
- Diplotti Adrian Gustavo
- Fuchs Bruno
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43398 , F 21, S 8, H M 161329, I/A 30 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: PROPIEDADES MILLERTY SL
Apoderado Mancomunado
- De Montalembert Andrada-vanderwilde Olivia
- Fuchs Bruno
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Apoderado Solidario
- De Montalembert Andrada-vanderwilde Olivia
- Fuchs Bruno
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43398 , F 21, S 8, H M 161329, I/A 30 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: COLORS INVESTMENT PARTICIPACIONES SL
Apoderado
- Baillet Christian Marcel Michel Patrick
- Canals Steffens Maria Cecilia
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 54, S 8, H M 801335, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: MCORE PROPERTIES IBERIA SL
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Hernandez Llobregat Ignacio
- SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 193, S 8, H M 802906, I/A 4 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-28
Empresa: COLORS INVESTMENT PARTICIPACIONES SL
Apoderado
- Baillet Christian Marcel Michel Patrick
- Canals Steffens Maria Cecilia
- Fuchs Bruno
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Presidente
Secretario
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 53, S 8, H M 801335, I/A 2 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: COLORS INVESTMENT LTD
Consejero
- Baillet Christian Marcel Michel Patrick
- Canals Steffens Maria Cecilia
- Fuchs Bruno
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 50, S 8, H M 801335, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: PALPA IBERIA SL
Administrador Unico
Representante
- Gonzalez Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45503 , F 43, S 8, H M 800358, I/A 4 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-28
Empresa: ALBACETE RETAIL SL
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Hernandez Llobregat Ignacio
- SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45421 , F 63, S 8, H M 798968, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: PROUDREED SPAIN MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Hernandez Llobregat Ignacio
- SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44336 , F 3, S 8, H M 781461, I/A 2 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: PRIMAVERA RETAIL SL
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Joaquin
- Hernandez Llobregat Ignacio
- SUMMA 4 ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44282 , F 215, S 8, H M 780601, I/A 6 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos