DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO
Informe ejecutivo de DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGASEMAP SL | Apoderado Solidario | 09/03/2022 | |
AGASEMAP SL | Consejero | 21/03/2011 |
VINCULACIONES DE DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO
Empresa: AGASEMAP SL
Apoderado Solidario
- De Miguel Ruiz Laurentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24921 , F 33, S 8, H B 81084, I/A 9 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Empresa: RISMAP 10 SL
Administrador Unico
- De Miguel Ruiz Laurentino
Apoderado
- Carrasco Sanchez Francisco
- De Miguel Ruiz Laurentino
- Sanchez Buenacasa Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31358 , F 149, S 8, H B 187149, I/A 8 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-08
Empresa: RISMAP 10 SL
Administrador Unico
- De Miguel Ruiz Laurentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31358 , F 149, S 8, H B 187149, I/A 7 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-08
Empresa: PROMOCIONS LA VALL D'OLESA SL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Sanchez Francisco
- De Miguel Ruiz Laurentino
- Palomo Peiro Maria Jesus
- Pelaez Villen Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37787 , F 129, S 8, H B 312609, I/A 4 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Empresa: QUALITY CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Sanchez Francisco
- De Miguel Ruiz Laurentino
- Pelaez Villen Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38284 , F 163, S 8, H B 320307, I/A 5 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
Empresa: MILA FIN SL
Administrador Unico
- De Miguel Ruiz Laurentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39591 , F 31, S 8, H B 347345, I/A 2 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Apoderado Solidario
Apoderado
- AGASEMAP SL
- Alonso Zapico Gemma Maria
- Azcarate Urdiain Juan-carlos
- Cascon Benedicto Ana Maria
- Colmenar Barrio David
- Cruz Golderos Maria Gema
- De Miguel Campanario Saray
- De Miguel Ruiz Laurentino
- Escobar Rodriguez Juan
- Esturao Martinez Alexis
- Falero Sanchez Juan Antonio
- Fernandez Fernandez Carlos
- Fernandez Garcia Maria Encina
- Flor Perez Isabel
- Formoso Figueiras Manuel
- Garcia Reboiro Pedro
- Gonzalez Mosquera Ana Belen
- Gonzalez Vargas Pedro Manuel
- Guerrero Roldan Dolores
- Hermana Salcedo Fernando
- Lopez Jimenez Cristina
- Lopez Talavera Angel
- Michelena Espinoza Lucas Andres
- Muñoz Cañadas Javier
- Navarrete Garcia Fernando
- Olivares Rodriguez Elizabet
- Pinilla Martinez Yolanda
- Ruix Llovera Francisca
- Sanchez Bartolome Alvaro
- Toquero Molina Maria Angustias
- Vazquez Medina Herless Alberto
- Viver Fabrego Albert
- Yague Pi Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 57, S 8, H M 52461, I/A 408 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Empresa: AGASEMAP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Campanario Vera Julia
- De Miguel Ruiz Laurentino
- De Miguel Ruiz Margarita
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24921 , F 29, S 8, H B 81084, I/A 5 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Empresa: SOCRA SEGUR SL
Administrador Unico
Apoderado
- De Miguel Ruiz Laurentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31435 , F 75, S 8, H B 189619, I/A 6 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Empresa: PALAUDOS BUILDING SITE XXI SL
Administrador Unico
Apoderado
- Carrasco Sanchez Francisco
- De Miguel Ruiz Laurentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37645 , F 219, S 8, H B 307105, I/A 4 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
VER MAS ACTOS
Información de DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO
Mostramos los datos de DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos