GARCIA REBOIRO PEDRO
Informe ejecutivo de GARCIA REBOIRO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA REBOIRO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OGC ALEMANIA SL | Administrador Solidario | 15/10/2021 | |
HUMAN SEARCH SL | Administrador Solidario | 24/07/2020 | |
CERAMIC BRICK PARADISE SL | Administrador Solidario | 16/07/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA REBOIRO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA REBOIRO PEDRO
Empresa: EDIFIC ARQ INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
- Santome Silveira Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 185267, I/A 3 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-03
Empresa: OTRA GRAN CONSTRUCTORA SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 14, S 8, H A 174149, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-03
Empresa: EDIFIC ARQ INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
- Santome Silveira Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4569 , F 206, S 8, H A 185267, I/A 1 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Empresa: OTRO GRAN BAR SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4224 , F 99, S 8, H A 165660, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-03
Empresa: OGC ALEMANIA SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4415 , F 114, S 8, H A 176569, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-03
Empresa: OTRA GRAN CONSTRUCTORA SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 14, S 8, H A 174149, I/A 1 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-03
Empresa: HUMAN SEARCH SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
- Ubeda Seva Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297 , F 205, S 8, H A 170037, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-03
Empresa: OTRO GRAN BAR SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4224 , F 99, S 8, H A 165660, I/A 2 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-03
Empresa: CERAMIC BRICK PARADISE SL
Administrador Solidario
- Fulgencio Molina Pedro
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011 , F 95, S 8, H A 153667, I/A 2 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-03
Empresa: CERAMIC BRICK PARADISE SL
Administrador Unico
- Garcia Reboiro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011 , F 95, S 8, H A 153667, I/A 2 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-03
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA REBOIRO PEDRO
Mostramos los datos de GARCIA REBOIRO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA REBOIRO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos