DE MIER VALERO JOAQUIN
Informe ejecutivo de DE MIER VALERO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE DE MIER VALERO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOVABLES CONSULT SL | Administrador Solidario | 11/03/2020 | |
ISLA DE LEON ESTUDIOS GESTION E INMUEBLES SL | Administrador Unico | 26/09/2018 | |
PORTASEVILLA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Presidente | 28/07/2015 | |
PORTASEVILLA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Consejero | 28/07/2015 | |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CAMAS SA | Administrador Concursal | 11/07/2014 | |
LOMAS DE MANILVA SA | Secretario | 02/06/2009 | |
LOMAS DE MANILVA SA | Consejero | 02/06/2009 | |
LOMAS DE MANILVA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE DE MIER VALERO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIER VALERO JOAQUIN
Empresa: URBAIRO PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- De Mier Valero Joaquin
- Lopez Garcia Antonio
- Lopez Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4187 , F 22, S 8, H SE 62889, I/A 3 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-41
Empresa: PORTOTELES SL
Administrador Solidario
- De Mier Valero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 122, S 8, H CA 18170, I/A 6 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-11
Empresa: SELVACOSTA SL
Administrador Mancomunado
- De Mier Valero Joaquin
- Garcia Diaz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 164, S 8, H SE 46775, I/A 2 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-41
Empresa: VACACIONES ATLANTIK SL
Administrador Mancomunado
- De Mier Valero Joaquin
- Garcia Diaz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4728 , F 9, S 8, H SE 75066, I/A 3 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-41
Empresa: DEHESA LAS BRIDAS SL
Administrador Mancomunado
- Catalan Moreno Eduardo
- De Mier Valero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151 , F 119, S 8, H SE 22745, I/A 6 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-41
Empresa: NAZARI PROYECTO GLOBAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NAZARI PROYECTO GLOBAL SL
Nif:B91594655
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:De Mier Valero Joaquin
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:20/05/2014
Número Procedimiento Concursal:353/2014
Datos Registrales:
Tomo:
4673
Libro:
0
Folio:
59
Hoja:
8-73918
Inscripción:
8
Fecha Inscripción11/08/2020
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4673 , F 59, S 8, H SE 73918, I/A 8 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-41
Empresa: RENOVABLES CONSULT SL
Administrador Solidario
- De Mier Valero Joaquin
- Lopez Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172 , F 23, S 8, H SE 62554, I/A 3 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: RENOVABLES CONSULT SL
Administrador Unico
- De Mier Valero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172 , F 23, S 8, H SE 62554, I/A 3 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS ALADRO SL
Administrador Mancomunado
- De Mier Valero Joaquin
- Lopez Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 209, S 8, H SE 47628, I/A 9 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Empresa: IBERCONSULTING MEDIA DEVELOPMENT SL
Administrador Mancomunado
- De Mier Valero Joaquin
- Vazquez Piqueras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842 , F 2, S 8, H SE 77487, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-41
VER MAS ACTOS
Información de DE MIER VALERO JOAQUIN
Mostramos los datos de DE MIER VALERO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIER VALERO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos