DE LUNA BRAVO MARIA PAZ
Informe ejecutivo de DE LUNA BRAVO MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LUNA BRAVO MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEBRA INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 06/07/2022 | |
TEBRA INVERSIONES SL | Presidente | 04/07/2022 |
VINCULACIONES DE DE LUNA BRAVO MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUNA BRAVO MARIA PAZ
Empresa: TEBRA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- De Luna Bravo Beatriz
- De Luna Bravo Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Cristina
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13872 , F 46, S 8, H M 226969, I/A 5 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: TEBRA INVERSIONES SL
Presidente
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13872 , F 46, S 8, H M 226969, I/A 4 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Liquidador
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 152, S 8, H M 13172, I/A 7 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Administrador Solidario
- De Luna Aguado Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 152, S 8, H M 13172, I/A 7 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: LUBRA SA
Administrador Solidario
- De Luna Aguado Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 110, S 8, H M 94294, I/A 32 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: LUBRA SA
Administrador Solidario
- De Luna Aguado Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 110, S 8, H M 94294, I/A 31 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Administrador Solidario
- De Luna Aguado Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 151, S 8, H M 13172, I/A 6 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: LUBRA SA
Administrador Solidario
- De Luna Aguado Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 109, S 8, H M 94294, I/A 29 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Información de DE LUNA BRAVO MARIA PAZ
Mostramos los datos de DE LUNA BRAVO MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUNA BRAVO MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos