DE LUNA BRAVO BEATRIZ
Informe ejecutivo de DE LUNA BRAVO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LUNA BRAVO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEBRA INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 06/07/2022 |
VINCULACIONES DE DE LUNA BRAVO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUNA BRAVO BEATRIZ
Empresa: LUBRA SA
Administrador Unico
- De Luna Bravo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37463 , F 22, S 8, H M 94294, I/A 35 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: TEBRA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- De Luna Bravo Beatriz
- De Luna Bravo Juan Antonio
- De Luna Bravo Maria Cristina
- De Luna Bravo Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13872 , F 46, S 8, H M 226969, I/A 5 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: LUBRA SA
Administrador Unico
- De Luna Bravo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37463 , F 22, S 8, H M 94294, I/A 34 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: INVERSORA TB SL
Liquidador
- De Luna Bravo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7029 , F 169, S 8, H M 114301, I/A 8 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: INVERSORA TB SL
Administrador Unico
- De Luna Bravo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7029 , F 169, S 8, H M 114301, I/A 8 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: INVERSORA TB SL
Administrador Unico
- De Luna Bravo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7029 , F 169, S 8, H M 114301, I/A 7 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Empresa: LUBRA SA
Administrador Unico
- De Luna Bravo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 110, S 8, H M 94294, I/A 32 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Información de DE LUNA BRAVO BEATRIZ
Mostramos los datos de DE LUNA BRAVO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUNA BRAVO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos