DE LIS CUADRADO PEDRO
Informe ejecutivo de DE LIS CUADRADO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LIS CUADRADO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS URBANISTICAS ALCARREÑAS SL | Administrador Concursal | 16/07/2014 |
VINCULACIONES DE DE LIS CUADRADO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LIS CUADRADO PEDRO
Administrador Solidario
- Borlan Pazos Manuel
- De Lis Cuadrado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 158, S 8, H GU 8436, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
Empresa: BORLAN Y DE LIS SL
Administrador Solidario
- Borlan Pazos Manuel
- De Lis Cuadrado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 151, S 8, H GU 2471, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INICIATIVAS URBANISTICAS ALCARREÑAS SL
Nif:B83500074
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:De Lis Cuadrado Pedro
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE GUADALAJARA
Número:4
Juez / Ponente:MARIA GALLARDO MONJE
Fecha de Resolución:12/02/2014
Número Procedimiento Concursal:1/2014
Datos Registrales:
Tomo:
18312
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-317518
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18312 , F 28, S 8, H M 317518, I/A 4 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Administrador Solidario
- Borlan Pazos Manuel
- De Lis Cuadrado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 154, S 8, H GU 8436, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-19
Información de DE LIS CUADRADO PEDRO
Mostramos los datos de DE LIS CUADRADO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LIS CUADRADO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos