DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AL-ANDALUS MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SL | Administrador Solidario | 16/11/2011 | 24/02/2015 |
ASCENSORES Y REHABILITACIONES QUIVIR SL | Administrador Unico | 25/11/2010 | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO
Administrador Solidario
- Cadena Garcia Joaquin
- De La Orden Martinez Fernando
- Malvar Rodriguez Francisco Javier
- Medina Bejar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 112, S 8, H SE 91352, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Administrador Unico
- De La Orden Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 152, S 8, H SE 82546, I/A 5 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
Administrador Solidario
- Cadena Garcia Joaquin
- De La Orden Martinez Fernando
- Malvar Rodriguez Francisco Javier
- Medina Bejar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 110, S 8, H SE 91352, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
Administrador Unico
- De La Orden Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 150, S 8, H SE 82546, I/A 2 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Información de DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO
Mostramos los datos de DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA ORDEN MARTINEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos