CADENA GARCIA JOAQUIN
Informe ejecutivo de CADENA GARCIA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CADENA GARCIA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCENSORES Y REHABILITACIONES QUIVIR SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
AL-ANDALUS MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SL | Administrador Unico | 24/02/2015 | |
ASCENSORES Y REHABILITACIONES QUIVIR SL | Apoderado Solidario | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE CADENA GARCIA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CADENA GARCIA JOAQUIN
Empresa: ISPAN ASCENSORES SL
Administrador Mancomunado
- Cadena Garcia Joaquin
- Rodriguez Martin Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028 , F 28, S 8, H H 21433, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-21
Administrador Unico
- Cadena Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 154, S 8, H SE 82546, I/A 12 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Administrador Solidario
- Cadena Garcia Joaquin
- Palacios Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 154, S 8, H SE 82546, I/A 12 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Administrador Solidario
- Cadena Garcia Joaquin
- Palacios Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 154, S 8, H SE 82546, I/A 11 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-41
Administrador Unico
- Cadena Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 154, S 8, H SE 82546, I/A 11 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-41
Administrador Unico
- Cadena Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 153, S 8, H SE 82546, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Administrador Unico
- Cadena Garcia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 112, S 8, H SE 91352, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Administrador Solidario
- Cadena Garcia Joaquin
- De La Orden Martinez Fernando
- Malvar Rodriguez Francisco Javier
- Medina Bejar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 112, S 8, H SE 91352, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Empresa: ISPAN ASCENSORES SL
Administrador Mancomunado
- Cadena Garcia Joaquin
- Rodriguez Martin Angela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028 , F 23, S 8, H H 21433, I/A 1 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-21
Administrador Solidario
- Cadena Garcia Joaquin
- De La Orden Martinez Fernando
- Malvar Rodriguez Francisco Javier
- Medina Bejar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 110, S 8, H SE 91352, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-41
VER MAS ACTOS
Información de CADENA GARCIA JOAQUIN
Mostramos los datos de CADENA GARCIA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CADENA GARCIA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos