DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS
Informe ejecutivo de DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESEARCH TO SOLVE SL | Administrador Concursal | 20/09/2023 | |
LAUNDRY INDUSTRIAL FARO SL | Administrador Concursal | 10/05/2022 |
VINCULACIONES DE DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS
Empresa: RESEARCH TO SOLVE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESEARCH TO SOLVE SL
Nif:B90335910
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Fecha de Resolución:09/01/2023
Número Procedimiento Concursal:657/2022
Datos Registrales:
Tomo:
6432
Libro:
0
Folio:
54
Hoja:
8-SE115081
Inscripción:
5
Fecha Inscripción20/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6432 , F 54, S 8, H SE115081, I/A 5 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-41
Empresa: OKIMICAPISCINAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OKIMICAPISCINAS SL
Nif:B91945980
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:11/07/2022
Número Procedimiento Concursal:387/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5391
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-90062
Inscripción:
9
Fecha Inscripción17/04/2023
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5391 , F 203, S 8, H SE 90062, I/A 9 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-41
Empresa: OKIMICAPISCINAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OKIMICAPISCINAS SL
Nif:B91945980
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:11/07/2022
Número Procedimiento Concursal:387/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5391
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-90062
Inscripción:
8
Fecha Inscripción09/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5391 , F 203, S 8, H SE 90062, I/A 8 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-41
Empresa: LAUNDRY INDUSTRIAL FARO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LAUNDRY INDUSTRIAL FARO SL
Nif:B90232190
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:17/11/2021
Número Procedimiento Concursal:301/21
Datos Registrales:
Tomo:
6109
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-SE107520
Inscripción:
2
Fecha Inscripción10/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 201, S 8, H SE107520, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
Información de DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS
Mostramos los datos de DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos