DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER
Informe ejecutivo de DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIONES ARTISTICAS ARTOONS SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | |
INFOVISUAL TRADE XXI SL | Apoderado Mancomunado | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Consejero
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Presidente
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 37, S 8, H M 414773, I/A B (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Consejero
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Presidente
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 36, S 8, H M 414773, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Apoderado
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
- Pascual De Riquelme Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 36, S 8, H M 414773, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
- Pascual Del Riquelme Y Busquets Martin
Consejero
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
- Pascual Del Riquelme Y Busquets Martin
Presidente
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 36, S 8, H M 414773, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: CREACIONES ARTISTICAS ARTOONS SL
Administrador Mancomunado
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 1, S 8, H M 510125, I/A 1 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Apoderado Mancomunado
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 35, S 8, H M 414773, I/A 8 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Información de DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER
Mostramos los datos de DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA HOZ CHIAPPA EDUARDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos