CARBAJOSA DUCAS PABLO
Informe ejecutivo de CARBAJOSA DUCAS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARBAJOSA DUCAS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIONES ARTISTICAS ARTOONS SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | |
INFOVISUAL TRADE XXI SL | Apoderado Mancomunado | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE CARBAJOSA DUCAS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJOSA DUCAS PABLO
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Consejero
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Presidente
Secretario
- Carbajosa Ducas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 37, S 8, H M 414773, I/A B (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Consejero
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Presidente
Secretario
- Carbajosa Ducas Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 36, S 8, H M 414773, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
- Pascual Del Riquelme Y Busquets Martin
Consejero
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
- Pascual Del Riquelme Y Busquets Martin
Presidente
Secretario
- Carbajosa Ducas Pablo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 36, S 8, H M 414773, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: CREACIONES ARTISTICAS ARTOONS SL
Administrador Mancomunado
- Barbati Glauco
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 1, S 8, H M 510125, I/A 1 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Apoderado Mancomunado
- Carbajosa Ducas Pablo
- De La Hoz Chiappa Eduardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 35, S 8, H M 414773, I/A 8 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Empresa: INFOVISUAL TRADE XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carbajosa Ducas Pablo
- Pascual Del Riquelme Y Busquets Martin
Consejero
- Carbajosa Ducas Pablo
- Pascual Del Riquelme Y Busquets Martin
Secretario
- Carbajosa Ducas Pablo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23145 , F 35, S 8, H M 414773, I/A 7 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Información de CARBAJOSA DUCAS PABLO
Mostramos los datos de CARBAJOSA DUCAS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJOSA DUCAS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos