DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERLUMA DE VALORES SICAV | Secretario | 21/10/2009 | 14/01/2020 |
INVERLUMA DE VALORES SICAV | Consejero | 21/10/2009 | 14/01/2020 |
CAPGESA SICAV | Vicesecret. | 21/01/2010 | |
MIRASSET COOPERACION ETICA Y SOLIDARIA SICAV | Secretario No Consejero | 15/07/2009 | |
INVERSIONES VILLA DE PARIS II SICAV | Secretario | 06/07/2009 | |
INVERSIONES VILLA DE PARIS II SICAV | Consejero | 06/07/2009 | |
PROYECCION DE RENTAS SICAV | Vicesecretario No Consejero | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN
Empresa: CAPGESA SICAV
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 22, S 8, H M 61317, I/A 43 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Empresa: INVERLUMA DE VALORES SICAV
Consejero
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
Secretario
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15952 , F 153, S 8, H M 269739, I/A 14 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Empresa: TOMKA INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16383 , F 119, S 8, H M 278446, I/A 16 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
Empresa: INVERSIONES VILLA DE PARIS II SICAV
Consejero
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
- Laloumet Martin Gonzalo
- Ocon Galmes Bernardo
Presidente
Secretario
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19139 , F 120, S 8, H M 126076, I/A 33 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-28
Empresa: PROYECCION DE RENTAS SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- De La Fuente Nuñez Mesa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23256 , F 21, S 8, H M 282452, I/A 11 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Información de DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN
Mostramos los datos de DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE NUÑEZ MESA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos