MONTORO SORIANO MIGUEL
Informe ejecutivo de MONTORO SORIANO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MONTORO SORIANO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAJE CAUTIVADOR SA | Secretario | 01/09/2020 | |
PARAJE CAUTIVADOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 01/09/2020 | |
AZZOFINANZINVEST SL | Socio Unico | 24/10/2018 | |
AZZOFINANZINVEST SL | Administrador Unico | 24/10/2018 | |
INVESMON3 ZIEL SL | Apoderado | 26/06/2017 | |
PARADOR L'MARINA SL | Secretario | 27/06/2013 | |
PARADOR L'MARINA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/06/2013 | |
PARADOR L'MARINA SL | Consejero | 27/06/2013 | |
HOTELES TERCER MILENIO SL | Administrador Unico | 16/10/2012 | |
RESIDENCIAL FINESTRAT SA | Apoderado Solidario | 20/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTORO SORIANO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTORO SORIANO MIGUEL
Empresa: OCEANIC CENTER SL
Secretario No Consejero
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 77990, I/A 31 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-46
Empresa: RS CARS MIKE SL
Liquidador Unico
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11190, L 8468, F 16, S 8, H V 204950, I/A 2 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
Empresa: RS CARS MIKE SL
Administrador Unico
- Montoro Soriano Miguel
Liquidador Unico
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11190, L 8468, F 16, S 8, H V 204950, I/A 2 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-46
Empresa: RS CARS MIKE SL
Administrador Unico
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11190, L 8468, F 14, S 8, H V 204950, I/A 1 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-46
Empresa: RS CARS MIKE SL
Socio Único
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11190, L 8468, F 14, S 8, H V 204950, I/A 1 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-46
Empresa: OCEANIC CENTER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario No Consejero
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6920, L 4223, F 40, S 8, H V 77990, I/A 26 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-46
Empresa: PARAJE CAUTIVADOR SA
Consejero
- Cortes Perez Gregorio
- Montoro Soriano Miguel
- Montoro Soriano Monica
- Montoro Soriano Noemi
- Soriano Lleo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 80, S 8, H A 88488, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-03
Empresa: PARAJE CAUTIVADOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mestre Palacio Rosa Maria
- Montoro Soriano Miguel
Consejero
Presidente
Secretario
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 80, S 8, H A 88488, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-03
Empresa: PARAJE CAUTIVADOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mestre Palacio Jose Miguel
- Montoro Soriano Miguel
Consejero
Presidente
Secretario
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 80, S 8, H A 88488, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-03
Empresa: AZZOFINANZ SL
Administrador Unico
- Montoro Soriano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10034, L 7316, F 135, S 8, H V 167775, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-46
VER MAS ACTOS
Información de MONTORO SORIANO MIGUEL
Mostramos los datos de MONTORO SORIANO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTORO SORIANO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos