DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAHER SA | Consejero Delegado Solidario | 11/04/2022 | |
LAHER SA | Presidente | 11/04/2022 | |
LAHER SA | Consejero | 11/04/2022 | |
CLUMA 69 SL | Administrador Solidario | 28/03/2022 | |
LAHER SA | Apoderado | 28/11/2019 | |
CLUMA 69 SL | Apoderado | 28/11/2019 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Beatriz Gema
- De La Fuente Llorens Nuria
Consejero
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Beatriz Gema
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
- De La Fuente Llorens Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39902 , F 50, S 8, H M 112383, I/A 27 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39902 , F 50, S 8, H M 112383, I/A 27 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: CLUMA 69 SL
Administrador Solidario
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Beatriz Gema
- De La Fuente Llorens Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 143, S 8, H M 368345, I/A 7 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: CLUMA 69 SL
Apoderado
- De La Fuente Llorens Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 142, S 8, H M 368345, I/A 6 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: LAHER SA
Apoderado
- De La Fuente Llorens Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 36, S 8, H M 112383, I/A 26 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 36, S 8, H M 112383, I/A 25 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 36, S 8, H M 112383, I/A 25 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Fuente Garcia Luis
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 34, S 8, H M 112383, I/A 22 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Información de DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA
Mostramos los datos de DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE LLORENS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos