DE LA FUENTE GARCIA MANUEL
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE GARCIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA FUENTE GARCIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHORDELEG HOSTELERIA SL | Socio Unico | 13/11/2012 | |
CHORDELEG HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE GARCIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE GARCIA MANUEL
Empresa: ALPINA ALTO LOZOYA SL
Administrador Unico
- De La Fuente Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 43, S 8, H M 114282, I/A 4 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado
- De La Fuente Garcia Manuel
Consejero
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
- De La Fuente Garcia Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39902 , F 50, S 8, H M 112383, I/A 27 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: CLUMA 69 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 143, S 8, H M 368345, I/A 7 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado
- De La Fuente Garcia Manuel
Consejero
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
- De La Fuente Garcia Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 36, S 8, H M 112383, I/A 25 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Fuente Garcia Manuel
Consejero
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
- De La Fuente Llorens Nuria
Presidente
- De La Fuente Garcia Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 36, S 8, H M 112383, I/A 25 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: CLUMA 69 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 140, S 8, H M 368345, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: CLUMA 69 SL
Administrador Solidario
- De La Fuente Garcia Luis
- De La Fuente Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 140, S 8, H M 368345, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: LAHER SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Fuente Garcia Luis
- De La Fuente Garcia Manuel
Consejero
- De La Fuente Garcia Luis
- De La Fuente Garcia Manuel
- De La Fuente Llorens Ana Maria
Presidente
- De La Fuente Garcia Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 34, S 8, H M 112383, I/A 22 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Empresa: CHORDELEG HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- De La Fuente Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26896 , F 152, S 8, H M 484713, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Empresa: CHORDELEG HOSTELERIA SL
Socio Único
- De La Fuente Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26896 , F 152, S 8, H M 484713, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Información de DE LA FUENTE GARCIA MANUEL
Mostramos los datos de DE LA FUENTE GARCIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE GARCIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos