DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEGRIA-RODILES SL | Administrador Solidario | 31/05/2016 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL
Empresa: AJA ADMINISTRACION Y GESTION SL
Consejero
- De La Fuente Alegria Angel Miguel
- Salazar Yarto Iñaki
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 207, S 8, H VI 12019, I/A 2 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-01
Empresa: 3A ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Consejero
- De La Fuente Alegria Angel Miguel
- De Lapatza Benito Juan Andres
- De Lapatza Urbiola Jesus Maria
- Garcia Mesa Ricardo
- Lopez Frieben Enrique Jose
- Lucas Frieben Antonio Alejandro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De La Fuente Alegria Angel Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10798 , F 145, S 8, H M 170659, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: ALEGRIA-RODILES SL
Administrador Solidario
- Alegria Cerra Bienvenido
- De La Fuente Alegria Angel Miguel
- De La Fuente Moreno Barbara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 43, S 8, H AS 49792, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-33
Empresa: FERROVIAS ASTUR SA
Apoderado Solidario
- De La Fuente Alegria Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 138, S 8, H AS 24874, I/A 7 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-33
Información de DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL
Mostramos los datos de DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE ALEGRIA ANGEL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos