ALEGRIA CERRA BIENVENIDO
Informe ejecutivo de ALEGRIA CERRA BIENVENIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ALEGRIA CERRA BIENVENIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEGRIA-RODILES SL | Administrador Solidario | 31/05/2016 |
VINCULACIONES DE ALEGRIA CERRA BIENVENIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRIA CERRA BIENVENIDO
Empresa: INVATRA ALCAZAR SL
Consejero
- Alegria Cerra Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 122, S 8, H CR 24409, I/A 13 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-13
Empresa: RAILFORJA ASTURIANA SA
Consejero
- Alegria Cerra Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 205, S 8, H AS 28323, I/A 17 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-33
Empresa: FERROVIAS ASTUR SA
Consejero
- Alegria Cerra Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 150, S 8, H AS 24874, I/A 20 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-33
Empresa: TALLERES ALEGRIA SA
Consejero
- Alegria Cerra Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 146, S 8, H AS 2844, I/A 44 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-33
Empresa: TALLERES ALEGRIA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043 , F 145, S 8, H AS 2844, I/A 42 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-33
Empresa: FERROVIAS ASTUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 150, S 8, H AS 24874, I/A 18 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-33
Empresa: RAILFORJA ASTURIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 204, S 8, H AS 28323, I/A 14 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-33
Empresa: PROMOCIONES RODILES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alegria Cerra Bienvenido
- Alegria Rodriguez Jose Carlos
- De La Fuente Alegria Marina Elena
Presidente
Secretario
- Alegria Cerra Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 164, S 8, H AS 26554, I/A 3 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-33
Empresa: ALEGRIA-RODILES SL
Administrador Solidario
- Alegria Cerra Bienvenido
- De La Fuente Alegria Angel Miguel
- De La Fuente Moreno Barbara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 43, S 8, H AS 49792, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-33
Empresa: INVATRA ALCAZAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 119, S 8, H CR 24409, I/A 5 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-13
VER MAS ACTOS
Información de ALEGRIA CERRA BIENVENIDO
Mostramos los datos de ALEGRIA CERRA BIENVENIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRIA CERRA BIENVENIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos