DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODEKA RESTAURACION SL | Consejero | 04/08/2009 | 09/04/2010 |
ADMINISTRACION DE FINCAS MOLINA DE LA CASA SL | Presidente | 07/08/2009 | 08/04/2010 |
ADMINISTRACION DE FINCAS MOLINA DE LA CASA SL | Consejero | 08/04/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: MODEKA RESTAURACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Casa Sanchez Maria Del Pilar
- Molina De La Casa Maria
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 131, S 8, H J 17482, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-23
Empresa: DESARROLLO GANADERO DEL SUR SL
Consejero
- De La Casa Sanchez Maria Del Pilar
- Molina De La Casa Juan
- Molina De La Casa Maria
- Molina De La Casa Raquel
Presidente
- De La Casa Sanchez Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 146, S 8, H J 12343, I/A 8 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-23
Empresa: DESARROLLO GANADERO DEL SUR SL
Presidente
- De La Casa Sanchez Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 145, S 8, H J 12343, I/A 6 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-23
Empresa: MODEKA RESTAURACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Casa Sanchez Maria Del Pilar
- Molina De La Casa Maria
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 130, S 8, H J 17482, I/A 1 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-23
Información de DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CASA SANCHEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos