MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL
Informe ejecutivo de MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACION DE FINCAS URBANAS MOLINA DC SL | Administrador Unico | 13/11/2023 | |
ADMINISTRACION DE FINCAS URBANAS MOLINA DC SL | Apoderado Solidario | 11/09/2023 | |
ADMINISTRACION DE FINCAS MOLINA DE LA CASA SL | Administrador Solidario | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL
Administrador Unico
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 214, S 8, H J 26305, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-23
Administrador Solidario
- Molina De La Casa Maria Del Coral
- Molina De La Casa Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 214, S 8, H J 26305, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-23
Apoderado Solidario
- Molina De La Casa Maria
- Molina De La Casa Maria Belen
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 213, S 8, H J 26305, I/A 3 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-23
Administrador Solidario
- Molina De La Casa Maria Del Coral
- Molina De La Casa Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 213, S 8, H J 26305, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-23
Administrador Unico
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 213, S 8, H J 26305, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-23
Administrador Unico
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 211, S 8, H J 26305, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-23
Administrador Solidario
- Molina De La Casa Maria Del Coral
- Molina Rueda Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 68, S 8, H J 12343, I/A 20 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-23
Administrador Unico
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 68, S 8, H J 12343, I/A 20 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-23
Empresa: INDUSTRIAS MOLINA PORLAN SL
Administrador Unico
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 169, S 8, H J 2805, I/A 26 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-23
Administrador Unico
- Molina De La Casa Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 29, S 8, H J 4257, I/A 15 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-23
VER MAS ACTOS
Información de MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL
Mostramos los datos de MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA DE LA CASA MARIA DEL CORAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos