DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFICIENCIA GEOTERMICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/02/2022 | |
EFICIENCIA GEOTERMICA SL | Consejero | 24/11/2021 | |
EFICIENCIA GEOTERMICA SL | Vicepresidente | 24/11/2021 | |
GESTION INTEGRAL DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Representante | 14/09/2018 | |
GEOIBEROAMERICANA DE ENERGIA SL | Socio Unico | 10/09/2018 | |
GEOIBEROAMERICANA DE ENERGIA SL | Administrador Unico | 10/09/2018 | |
GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL | Apoderado | 25/04/2018 | |
GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2015 | |
GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/02/2014 | |
GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL | Consejero | 27/02/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO
Empresa: EFICIENCIA GEOTERMICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Sanchez Ballesta Jose Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42744 , F 104, S 8, H M 755896, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: EFICIENCIA GEOTERMICA SL
Consejero
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Kahle Armbruster Marcos David
- Sanchez Ballesta Jose Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De Isabel Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42744 , F 100, S 8, H M 755896, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Administrador Solidario
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Minayo Lopez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18917 , F 157, S 8, H M 330225, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Administrador Unico
Representante
- De Isabel Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35119 , F 11, S 8, H M 631584, I/A 3 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: GEOIBEROAMERICANA DE ENERGIA SL
Administrador Unico
- De Isabel Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38097 , F 111, S 8, H M 678096, I/A 1 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: GEOIBEROAMERICANA DE ENERGIA SL
Socio Único
- De Isabel Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38097 , F 111, S 8, H M 678096, I/A 1 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: GEOTERRA DRILLING SL
Administrador Mancomunado
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Fernandez Tomas Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32020 , F 111, S 8, H M 576139, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
Apoderado
- Cano Esteban Hector
- Cordero Tosal Fernando Jose
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Feliu Garcia Lluis
- Feliu Rius Tomas
- Vinyoles Millet Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 159, S 8, H M 575204, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
Apoderado Mancomunado
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Del Corral Gargallo Rafael
- Feliu Rius Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 156, S 8, H M 575204, I/A 3 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: GEOTERRA DRILLING SL
Administrador Mancomunado
- De Isabel Garcia Juan Antonio
- Fernandez Tomas Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32020 , F 108, S 8, H M 576139, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ISABEL GARCIA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos