CANO ESTEBAN HECTOR
Informe ejecutivo de CANO ESTEBAN HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANO ESTEBAN HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEOTHERMAL ENERGY SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2022 | |
GESTION INTEGRAL DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 09/12/2022 | |
GEOIBEROAMERICANA DE ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado | 07/12/2022 | |
EFICIENCIA GEOTERMICA SL | Apoderado Mancomunado | 24/02/2022 | |
GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL | Apoderado | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE CANO ESTEBAN HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO ESTEBAN HECTOR
Empresa: GEOTHERMAL ENERGY SL
Apoderado
- Cano Esteban Hector
- Martin Arevalo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43770 , F 202, S 8, H M 442977, I/A 16 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: GEOTHERMAL ENERGY SL
Apoderado Mancomunado
- Cano Esteban Hector
- Cordero Tosal Fernando Jose
- Martin Arevalo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24612 , F 7, S 8, H M 442977, I/A 15 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Apoderado
- Cano Esteban Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44235 , F 62, S 8, H M 631584, I/A 13 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Apoderado Mancomunado
- Cano Esteban Hector
- Cordero Tosal Fernando Jose
- Martin Arevalo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35119 , F 16, S 8, H M 631584, I/A 12 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: GEOIBEROAMERICANA DE ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado
- Cano Esteban Hector
- Cordero Tosal Fernando Jose
- Martin Arevalo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38097 , F 117, S 8, H M 678096, I/A 8 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
Empresa: EFICIENCIA GEOTERMICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cano Esteban Hector
- Cordero Tosal Fernando Jose
- Rivas Gomez Almudena
- Sanchez Rivas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42744 , F 104, S 8, H M 755896, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Apoderado
- Cano Esteban Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35119 , F 15, S 8, H M 631584, I/A 11 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 159, S 8, H M 575204, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: GEOTHERMAL ENERGY SL
Apoderado
- Cano Esteban Hector
- Martin Arevalo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24612 , F 4, S 8, H M 442977, I/A 8 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Información de CANO ESTEBAN HECTOR
Mostramos los datos de CANO ESTEBAN HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO ESTEBAN HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos