DE GREGORIO PRIETO ALBERTO
Informe ejecutivo de DE GREGORIO PRIETO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE GREGORIO PRIETO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENT DE CIUTAT SA | Consejero | 18/11/2015 | 13/12/2019 |
BARCELONA ACTIVA SA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL | Consejero | 21/12/2015 | 10/11/2017 |
VINCULACIONES DE DE GREGORIO PRIETO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GREGORIO PRIETO ALBERTO
Empresa: FOMENT DE CIUTAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayala Roqueta Jordi
- Blanco Uzquiano Koldo
- Bolaños Rodriguez Eduardo
- Campillo Gamez Jordi
- Colau Ballano Ada
- Coronas Martorell Jordi
- De Gregorio Prieto Alberto
- Lopez Corduente Aurora
- Marti Galbis Jordi
- Marti Grau Jordi
- Masllorens Escubos Alexandre
- Mateos Guerrero Monica
- Pin Ferrando Gala
- Prieto Gomez Carlos
- Terol Salsas Ferran
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45385 , F 8, S 8, H B 201699, I/A 106 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Consejero
- De Gregorio Prieto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8211 , F 47, S 8, H B 39626, I/A 91 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8211 , F 40, S 8, H B 39626, I/A 77 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: FOMENT DE CIUTAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 88, S 8, H B 201699, I/A 75 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-08
Información de DE GREGORIO PRIETO ALBERTO
Mostramos los datos de DE GREGORIO PRIETO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GREGORIO PRIETO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos