CASTELLANA GAMISANS JORDI
Informe ejecutivo de CASTELLANA GAMISANS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTELLANA GAMISANS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA | Consejero | 10/01/2024 |
VINCULACIONES DE CASTELLANA GAMISANS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANA GAMISANS JORDI
Empresa: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA
Consejero
- Alamany Gutierrez Elisenda
- Alsina Brugues Victoria
- Bonet Rull Laia
- Castellana Gamisans Jordi
- Escude Rodriguez David
- Esteller Rueda M Angeles
- Lopez Gines Guillermo
- Marti Galbis Jordi
- Marti Grau Jordi
- Paton Morales Xavier
- Rodriguez Portell Joan
- Sanz Cid Janet
- Sirera Belles Daniel
- Valls Riera Jordi
- Vila Valls Francina
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 69, S 8, H B 108458, I/A 200 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Consejero
MRO.COMS.EJE
PRE.COMS.EJE
Presidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47495 , F 183, S 8, H B 98570, I/A 150 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47058 , F 173, S 8, H B 39626, I/A 107 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Balmon Arevalo Antonio
- Castellana Gamisans Jordi
- Muñoz Caceres Lidia
- Murillo Anzano Jose Ramon
- Vendrell Amat Jaume
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42017 , F 143, S 8, H B 44602, I/A 116 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: REGESA APARCAMENTS I SERVEIS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Balmon Arevalo Antonio
- Castellana Gamisans Jordi
- Muñoz Caceres Lidia
- Murillo Anzano Jose Ramon
- Vendrell Amat Jaume
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44911 , F 8, S 8, H B 239002, I/A 57 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 163, S 8, H B 98570, I/A 136 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8211 , F 49, S 8, H B 39626, I/A 98 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8211 , F 49, S 8, H B 39626, I/A 98 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8211 , F 40, S 8, H B 39626, I/A 77 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Información de CASTELLANA GAMISANS JORDI
Mostramos los datos de CASTELLANA GAMISANS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANA GAMISANS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos