DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZERAIM IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/04/2015 | 13/04/2018 |
ZERAIM IBERICA SA | Consejero | 10/02/2015 | 13/04/2018 |
ZERAIM IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2013 | 01/04/2015 |
ZERAIM IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2011 | 01/04/2015 |
ZERAIM IBERICA SA | Apoderado | 13/01/2012 | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bardon Fernandez-pacheco Javier
- Correia Rui
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
- Dedominici Sergio Alejandro
- Lopez Fernandez Juan Antonio
- Pereda Gamarra Monica
- Ramos Robles Ruben
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35238 , F 85, S 8, H M 633588, I/A 5 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Consejero
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
- Dedominici Sergio Alejandro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35238 , F 84, S 8, H M 633588, I/A 4 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 106, S 8, H V 57481, I/A 57 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-46
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
- Gimenez Delgado Pilar
- Gomez Sanchez Rafael
- Gonzalez Huete Amaya
- Lopez Arroyo Marta
- Lopez Fernandez Juan Antonio
- Madrid Infantes Angel
- Martinez Marin Antonio Luis
- Presilla Strauss Ernesto Enrique
- Rodriguez Nogueron Francisco Jose
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 103, S 8, H V 57481, I/A 52 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-46
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Consejero
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
- Dedominici Sergio Alejandro
- Pozza Cleverson Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 102, S 8, H V 57481, I/A 49 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 98, S 8, H V 57481, I/A 39 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-46
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
- Pare Fantova Ana Maria
- Presilla Strauss Ernesto Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 97, S 8, H V 57481, I/A 38 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-46
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 92, S 8, H V 57481, I/A 25 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-46
Empresa: ZERAIM IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Franciso Sanz Maria Del Carmen
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 91, S 8, H V 57481, I/A 23 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-46
Información de DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FRANCISO SANZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos