ZERAIM IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 8
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZERAIM IBERICA SA
CIF A96676119
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 07/08/1997
Página Web www.zeraimiberica.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martin Garvayo Luis
Propietario SYNGENTA ESPAÑA SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ZERAIM IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZERAIM IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Manrique Rafael | Apoderado | 09/06/2017 | 24/11/2022 |
Da Silva Capaz Joao J. Alves | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2018 | 24/11/2022 |
Da Silva Capaz Joao J. Alves | Consejero | 13/04/2018 | 24/11/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 30/04/2009 | 24/11/2022 |
Fernandez Rodriguez Eurico Pablo | Apoderado | 29/11/2018 | 24/11/2022 |
Gimenez Delgado Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/04/2015 | 24/11/2022 |
Gonzalez Huete Amaya | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/04/2015 | 24/11/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2015 | 24/11/2022 |
Laranga Rosende Maria Teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2018 | 24/11/2022 |
Marsal Machin Javier | Apoderado Solidario | 25/07/2013 | 24/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZERAIM IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 142, S 8, H M 633588, I/A 19 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 142, S 8, H M 633588, I/A 19 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 141, S 8, H M 633588, I/A 17 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 141, S 8, H M 633588, I/A 16 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 141, S 8, H M 633588, I/A 15 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 141, S 8, H M 633588, I/A 15 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 140, S 8, H M 633588, I/A 14 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 140, S 8, H M 633588, I/A 13 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 140, S 8, H M 633588, I/A 12 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 140, S 8, H M 633588, I/A 11 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28