DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA
Informe ejecutivo de DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCS CONSULTING ISO SECURITY & FACILITY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 26/02/2018 |
VINCULACIONES DE DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA
Administrador Unico
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46293 , F 13, S 8, H B 515540, I/A 1 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-08
Empresa: SEGUR FUEGO 2005 SL
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24458 , F 217, S 8, H M 412435, I/A 41 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: CONSORCIO DE SERVICIOS SA
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25590 , F 211, S 8, H M 68463, I/A 148 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: EAS TECNO SYSTEM SL
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30599 , F 184, S 8, H M 255768, I/A 83 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: SEGUR CONTROL SA
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 48, S 8, H M 4458, I/A 126 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: SEGUR IBERICA SA
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30330 , F 87, S 8, H M 233132, I/A 173 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: SEGUR FUEGO 2005 SL
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24458 , F 215, S 8, H M 412435, I/A 38 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Empresa: CONSORCIO DE SERVICIOS SA
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25590 , F 208, S 8, H M 68463, I/A 143 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Empresa: SEGUR CONTROL SA
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24088 , F 45, S 8, H M 4458, I/A 121 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-28
Empresa: EAS TECNO SYSTEM SL
Apoderado
- De Erraiz Alonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30599 , F 182, S 8, H M 255768, I/A 79 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA
Mostramos los datos de DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos