SEGUR CONTROL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Priegola, 2
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGUR CONTROL SA
CIF A79403358
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Página Web www.gruposegur.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Anguita Ruiz Antonio
Propietario SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE SEGUR CONTROL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGUR CONTROL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anguita Ruiz Antonio | Presidente | 18/11/2015 | 27/07/2016 |
Anguita Ruiz Antonio | Consejero | 18/11/2015 | 27/07/2016 |
Anguita Ruiz Antonio | Consejero Delegado | 18/11/2015 | 27/07/2016 |
Avila Becerra Gustavo | Vicesecretario No Consejero | 22/07/2009 | 27/07/2016 |
Bergua Arroyo Sabrina | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2014 | 27/07/2016 |
Centeno Gomez Jose Rafael | Apoderado | 17/09/2015 | 27/07/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/10/2009 | 27/07/2016 |
Gonzalez Aguado Fernando | Apoderado | 07/09/2015 | 27/07/2016 |
Jimenez Del Castillo Jose Ignacio | Apoderado | 18/11/2015 | 27/07/2016 |
Marin Albarran Ander | Consejero | 18/11/2015 | 27/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEGUR CONTROL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 98, S 8, H M 4458, I/A 151 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 98, S 8, H M 4458, I/A 151 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
- Revocado el nombramiento de Deloitte Sa como auditor para el ejercicio 2015
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 98, S 8, H M 4458, I/A 150 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 98, S 8, H M 4458, I/A 150 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 97, S 8, H M 4458, I/A 149 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 97, S 8, H M 4458, I/A 148 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 95, S 8, H M 4458, I/A 147 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 94, S 8, H M 4458, I/A 146 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
- C/ PRIEGOLA 2 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 91, S 8, H M 4458, I/A 145 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 91, S 8, H M 4458, I/A 145 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28