DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES ALTERNATIVAS INTERPID2 SL | Administrador Solidario | 10/05/2023 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS RASOS SA | Apoderado | 01/06/2018 | |
SIERRA BLANQUILLAS SL | Administrador Unico | 09/10/2017 | |
SIERRA BLANQUILLAS SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2017 | |
CONSTRUCTORA DIAL SA | Apoderado Mancomunado | 02/01/2017 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS RASOS SA | Apoderado | 02/01/2017 |
VINCULACIONES DE DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Administrador Solidario
- De Diego Lopez Maria Cristina
- Gonzalez Lansac Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21280 , F 144, S 8, H M 378059, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: ALIMENTACION DE DIEGO SL
Apoderado
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Ester
- De Diego Lopez Maria Jose
- Fuentes Coveta Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5431 , F 11, S 8, H M 88888, I/A 8 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: C Y C URBANA DE PROMOCIONES SL
Apoderado
- De Diego Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
- Fuentes Cobeta Miguel
- Lopez Serrano Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8292 , F 61, S 8, H M 133718, I/A 11 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: BGS DESARROLLOS URBANOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego De Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18065 , F 135, S 8, H M 312364, I/A 11 (04/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS RASOS SA
Apoderado
- De Diego Lopez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7929 , F 197, S 8, H M 128124, I/A 15 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Empresa: SIERRA BLANQUILLAS SL
Administrador Unico
- De Diego Lopez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 55, S 8, H CR 3426, I/A 6 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-13
Empresa: SIERRA BLANQUILLAS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego De Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 55, S 8, H CR 3426, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-13
Empresa: C Y C URBANA DE PROMOCIONES SL
Apoderado
- De Diego Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8292 , F 59, S 8, H M 133718, I/A 7 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: BGS DESARROLLOS URBANOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego De Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18065 , F 133, S 8, H M 312364, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS RASOS SA
Apoderado
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Ester
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7929 , F 196, S 8, H M 128124, I/A 13 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
VER MAS ACTOS
Información de DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos