DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIERRA BLANQUILLAS SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2017 |
VINCULACIONES DE DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER
Empresa: BGS DESARROLLOS URBANOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego De Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18065 , F 135, S 8, H M 312364, I/A 11 (04/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: SIERRA BLANQUILLAS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego De Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 55, S 8, H CR 3426, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-13
Empresa: BGS DESARROLLOS URBANOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Diego De Acosta Maria Esther
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Cristina
- De Diego Lopez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18065 , F 133, S 8, H M 312364, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Información de DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER
Mostramos los datos de DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DIEGO DE ACOSTA MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos