DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN
Informe ejecutivo de DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALPHI METAL ESPAÑA SL | Apoderado | 12/04/2011 | 22/01/2013 |
DALPHI METAL INTERNACIONAL SA | Apoderado | 11/04/2011 | 21/01/2013 |
DALPHI METAL SEGURIDAD SA | Apoderado | 11/04/2011 | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN
Empresa: DALPHI METAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- De Arriba De La Fuente Carmen
- Graumann Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22108 , F 138, S 8, H M 28447, I/A 80 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: DALPHI METAL INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- De Arriba De La Fuente Carmen
- Graumann Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28756 , F 59, S 8, H M 29000, I/A 63 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: DALPHI METAL SEGURIDAD SA
Apoderado
- De Arriba De La Fuente Carmen
- Graumann Michael
- Graumann Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 77, S 8, H M 161626, I/A 57 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: DALPHI METAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Santana Francisco Javier
- Alvarez Santana Francisco Javier
- Barreiro Pascual Jose Antonio
- Barreiro Pascual Jose Antonio
- Barriga Zaldivar Maria Aranzazu
- Bleda Lorenzo Eva
- Collado Farano Maria Isabel
- Collazo Dominguez Alvaro
- De Arriba De La Fuente Carmen
- Domagala Michal
- Dominguez Gonzalez Miguel
- Dominguez Gonzalez Miguel
- Estevez Vorkauf Jorge
- Fondevila Estevez Ines
- Fondevila Estevez Ines
- Galban Rodriguez Lepina Ignacio
- Garcia Ponte Jose Miguel
- Garcia Tevar Nuria
- Gomez Moldes Esther
- Gonzalo Lopez Alfredo
- Graumann Michael
- Gutierrez Souto Ramiro
- Hadas Michal Pawel
- Iturbe Vila Pedro Enrique
- Limones Fernandez Antonio
- Llorente Rastrilla Carlos
- Lopez Garcia Felix Antonio
- Loureiro Nieto Gustavo
- Mallo Marcos Miguel
- Maria Fernandez Marta
- Martinez Correcher Enrique
- Martinez Correcher Enrique
- Martinez Costas Alberto
- Martinez Guillen Jesus Mario
- Martinez Guillen Jesus Mario
- Martinez Suarez Jose Ramon
- Miron Rodriguez Francisco
- Moreno Obra Jose Antonio
- Ochterski Piotr Przemuslaw
- Otero Ferreiro Jose Luis
- Pardo Manzanares Javier
- Paredes Viñas Manuel
- Pereira Perez Celso Emilio
- Rodeiro Montenegro Mario
- Rodriguez Garcia- Lajara Jose Luis
- Rodriguez Garcia Teodoro
- Rodriguez Guimerans Jose-maria
- Rodriguez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Jimenez Manuel
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sierra Gutierrez Severine
- Sikora Mariusz Robert
- Sosa Del Cerro Juan
- Stopa Piotr Jakub
- Sueiro Urceira Romulo
- Suliga Grzegorz Marian
- Trigo Soneira Luis
- Varesi Alessandro
- Varesi Alessandro
- Vazquez Vazquez Beatriz
- Walaszczyk Przemyslaw Jan
- Wichlacz Marek Michal
- Wozniak Michal Piotr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22108 , F 134, S 8, H M 28447, I/A 75 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: DALPHI METAL SEGURIDAD SA
Apoderado
- Alvarez Santana Francisco Javier
- Alvarez Santana Francisco Javier
- Barreiro Pascual Jose Antonio
- Barreiro Pascual Jose Antonio
- Barriga Zaldivar Maria Aranzazu
- Bleda Lorenzo Eva
- Collado Farano Maria Isabel
- Collazo Dominguez Alvaro
- De Arriba De La Fuente Carmen
- Domagala Michal
- Dominguez Gonzalez Miguel
- Dominguez Gonzalez Miguel
- Estevez Vorkauf Jorge
- Fondevila Estevez Ines
- Fondevila Estevez Ines
- Galban Rodriguez Lepina Ignacio
- Garcia Ponte Jose Miguel
- Garcia Tevar Nuria
- Gomez Moldes Esther
- Gonzalo Lopez Alfredo
- Graumann Michael
- Gutierrez Souto Ramiro
- Hadas Michal Pawel
- Iturbe Vila Pedro Enrique
- Limones Fernandez Antonio
- Llorente Rastrilla Carlos
- Lopez Garcia Felix Antonio
- Loureiro Nieto Gustavo
- Mallo Marcos Miguel
- Maria Fernandez Marta
- Martinez Correcher Enrique
- Martinez Correcher Enrique
- Martinez Costas Alberto
- Martinez Guillen Jesus Mario
- Martinez Guillen Jesus Mario
- Martinez Suarez Jose Ramon
- Miron Rodriguez Francisco
- Moreno Obra Jose Antonio
- Ochterski Piotr Przemuslaw
- Otero Ferreiro Jose Luis
- Pardo Manzanares Javier
- Paredes Viñas Manuel
- Pereira Perez Celso Emilio
- Rodeiro Montenegro Mario
- Rodriguez Garcia- Lajara Jose Luis
- Rodriguez Garcia Teodoro
- Rodriguez Guimerans Jose-maria
- Rodriguez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Jimenez Manuel
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sierra Gutierrez Severine
- Sikora Mariusz Robert
- Sosa Del Cerro Juan
- Stopa Piotr Jakub
- Sueiro Urceira Romulo
- Suliga Grzegorz Marian
- Trigo Soneira Luis
- Varesi Alessandro
- Varesi Alessandro
- Vazquez Vazquez Beatriz
- Walaszczyk Przemyslaw Jan
- Wichlacz Marek Michal
- Wozniak Michal Piotr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 73, S 8, H M 161626, I/A 52 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: DALPHI METAL INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Alvarez Santana Francisco Javier
- Alvarez Santana Francisco Javier
- Barreiro Pascual Jose Antonio
- Barreiro Pascual Jose Antonio
- Barriga Zaldivar Maria Aranzazu
- Bleda Lorenzo Eva
- Collado Farano Maria Isabel
- Collazo Dominguez Alvaro
- De Arriba De La Fuente Carmen
- Domagala Michal
- Dominguez Gonzalez Miguel
- Dominguez Gonzalez Miguel
- Estevez Vorkauf Jorge
- Fondevila Estevez Ines
- Fondevila Estevez Ines
- Galban Rodriguez Lepina Ignacio
- Garcia Ponte Jose Miguel
- Garcia Tevar Nuria
- Gomez Moldes Esther
- Gonzalo Lopez Alfredo
- Graumann Michael
- Gutierrez Souto Ramiro
- Hadas Michal Pawel
- Iturbe Vila Pedro Enrique
- Limones Fernandez Antonio
- Llorente Rastrilla Carlos
- Lopez Garcia Felix Antonio
- Loureiro Nieto Gustavo
- Mallo Marcos Miguel
- Maria Fernandez Marta
- Martinez Correcher Enrique
- Martinez Correcher Enrique
- Martinez Costas Alberto
- Martinez Guillen Jesus Mario
- Martinez Guillen Jesus Mario
- Martinez Suarez Jose Ramon
- Miron Rodriguez Francisco
- Moreno Obra Jose Antonio
- Ochterski Piotr Przemuslaw
- Otero Ferreiro Jose Luis
- Pardo Manzanares Javier
- Paredes Viñas Manuel
- Pereira Perez Celso Emilio
- Rodeiro Montenegro Mario
- Rodriguez Garcia- Lajara Jose Luis
- Rodriguez Garcia Teodoro
- Rodriguez Guimerans Jose-maria
- Rodriguez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Jimenez Manuel
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sanz Pinedo Pablo Jesus
- Sierra Gutierrez Severine
- Sikora Mariusz Robert
- Sosa Del Cerro Juan
- Stopa Piotr Jakub
- Sueiro Urceira Romulo
- Suliga Grzegorz Marian
- Trigo Soneira Luis
- Varesi Alessandro
- Varesi Alessandro
- Vazquez Vazquez Beatriz
- Walaszczyk Przemyslaw Jan
- Wichlacz Marek Michal
- Wozniak Michal Piotr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 223, S 8, H M 29000, I/A 58 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN
Mostramos los datos de DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARRIBA DE LA FUENTE CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos