DALPHI METAL INTERNACIONAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cmño Caramuxo, 35
Código Postal 36213
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social DALPHI METAL INTERNACIONAL SA
CIF A36643997
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TRW AUTOMOTIVE SERVICES SL
Propietario DALPHI METAL ESPAÑA SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE DALPHI METAL INTERNACIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALPHI METAL INTERNACIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gonzalez Rafael | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
Alvarez Santana Francisco Javier | Apoderado | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Alvarez Santana Javier | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
Barriga Zaldivar Maria Aranzazu | Apoderado | 11/04/2011 | 02/12/2020 |
Bustos Garcia Alfonso | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
Chavert Suarez Susana | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
Costas Comesaña Ricardo | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
DALPHI METAL ESPAÑA SL | Socio Unico | 02/01/2020 | 02/12/2020 |
De La Rosa Santana Emilio | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
Del Rio Garcia Alejandro | Apoderado | 10/06/2013 | 02/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DALPHI METAL INTERNACIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 73, S 8, H PO 56517, I/A 18 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 73, S 8, H PO 56517, I/A 18 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 73, S 8, H PO 56517, I/A 17 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-36
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 73, S 8, H PO 56517, I/A 16 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 72, S 8, H PO 56517, I/A 15 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 72, S 8, H PO 56517, I/A 14 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 71, S 8, H PO 56517, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 72, S 8, H PO 56517, I/A 11 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 71, S 8, H PO 56517, I/A 10 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 70, S 8, H PO 56517, I/A 9 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-36