DE ARENZANA JOVE ALVARO
Informe ejecutivo de DE ARENZANA JOVE ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ARENZANA JOVE ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL | Secretario | 16/10/2023 | |
CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL | Apoderado Solidario | 16/10/2023 | |
CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL | Consejero | 16/10/2023 |
VINCULACIONES DE DE ARENZANA JOVE ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARENZANA JOVE ALVARO
Empresa: CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL
Apoderado Solidario
- De Arenzana Jove Alvaro
- De Arenzana Jove Juan
- Zafiri Perre Georges Enmanuel
Consejero
- De Arenzana Jove Alvaro
Secretario
- De Arenzana Jove Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37007 , F 194, S 8, H M 72752, I/A 11 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL
Consejero
- Arenzana Jove Juan
- Augier Robert
- De Arenzana Jove Alvaro
- Terrin Patrice
- Villar Serrano Javier
- Zarifi Stephane
Presidente
- De Arenzana Jove Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37007 , F 190, S 8, H M 72752, I/A 9 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: AVALMADRID SGR
Consejero
Miem.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19691 , F 218, S 8, H M 159395, I/A 143 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Consejero
- De Arenzana Jove Alvaro
- Garcia De Sola Y Arriaga Aurelio
- Hinojosa Fernandez De Angulo Alicia
- Instituto Madrileño De Desarrollo
Presidente
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 127, S 8, H M 68842, I/A 54 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Empresa: AVALMADRID SGR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19691 , F 217, S 8, H M 159395, I/A 141 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Empresa: MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
Apoderado
- Araujo Serrano Miguel Angel
- De Arenzana Jove Alvaro
- Garcia De Sola De Arriaga Aurelio
- Muñoz Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 94, S 8, H M 71207, I/A 53 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Empresa: MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
Consejero
- De Arenzana Jove Alvaro
- Garcia De Sola Y Arriaga Aurelio
- Nieto Magro Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 93, S 8, H M 71207, I/A 51 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Empresa: CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL
Consejero
- Arenzana Jove Juan
- De Arenzana Jove Alvaro
- Villar Serrano Javier
Presidente
- De Arenzana Jove Alvaro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 18, S 8, H M 72752, I/A 7 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Empresa: CONSTRUCCIONES TERRAZANA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arenzana Jove Juan
- De Arenzana Jove Alvaro
- De Arenzana Y Sagastizabal Alfonso
- Villar Serrano Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 18, S 8, H M 72752, I/A 7 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Empresa: MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
Apoderado
- Araujo Serrano Miguel Angel
- De Arenzana Jove Alvaro
- Garcia De Sola De Arriaga Aurelio
- Muñoz Garcia Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289 , F 208, S 8, H M 71207, I/A 45 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ARENZANA JOVE ALVARO
Mostramos los datos de DE ARENZANA JOVE ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARENZANA JOVE ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos