MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Toledo, 1
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
CIF A78306966
Capital Social 196492.76 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario La Comunidad De Madrid
VINCULACIONES DE MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Gonzalez Francisco | Apoderado | 02/06/2010 | 30/06/2015 |
Bastarreche Gravalos Fernando | Apoderado | 14/03/2014 | 30/06/2015 |
Bastarreche Gravalos Fernando | M.Cons.Liq | 14/03/2014 | 30/06/2015 |
La Comunidad De Madrid | Socio Unico | 23/05/2011 | 30/06/2015 |
Lobo Montalban Francisco | CDS.Cons.Liq | 14/03/2014 | 30/06/2015 |
Lobo Montalban Francisco | Pr.Cons.Liq | 14/03/2014 | 30/06/2015 |
Lobo Montalban Francisco | M.Cons.Liq | 14/03/2014 | 30/06/2015 |
Lujambio Llamas Julio | Secretario | 16/12/2013 | 30/06/2015 |
Martin Martin Angel Luis | M.Cons.Liq | 14/03/2014 | 30/06/2015 |
MORISON AC SL | Auditor | 12/12/2009 | 30/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 212, S 8, H M 71207, I/A 65 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
- Beneficiarias de la cesión: Universidad Carlos Iii De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 212, S 8, H M 71207, I/A 65 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
CDS.Cons.Liq
Pr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 212, S 8, H M 71207, I/A 65 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Capital Anterior: | 146.445,40 | Euros |
Aumento de capital: | 50.047,36 | Euros |
Capital Actual: | 196.492,76 | Euros |
Porcentaje: | 34,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 212, S 8, H M 71207, I/A 64 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Apoderado
CDS.Cons.Liq
Pr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 103, S 8, H M 71207, I/A 63 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 103, S 8, H M 71207, I/A 63 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Pr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 103, S 8, H M 71207, I/A 63 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Capital Anterior: | 127.962,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.483,40 | Euros |
Capital Actual: | 146.445,40 | Euros |
Porcentaje: | 14,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 103, S 8, H M 71207, I/A 62 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 102, S 8, H M 71207, I/A 61 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 102, S 8, H M 71207, I/A 61 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28